AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2012 – 31 MART 2012
Transkript
AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2012 – 31 MART 2012
AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2012 – 31 MART 2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Ak Portföy, yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel yatırımcıların portföylerini yönetmek amacıyla, 28 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulundan 15 Eylül 2000 tarihinde “Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi” ve 12 Şubat 2001 tarihinde ise “Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi” almıştır. Şirketimizin faaliyet alanı portföy yöneticiliğidir. Şirketimiz, Akbank T.A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yatırım fonları ile AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin Emeklilik yatırım fonları, Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin portföyünü yönetmektedir. Şirketimiz ayrıca Mayıs 2006 tarihinden itibaren Bireysel ve Kurumsal müşterilere, portföy yönetim hizmeti vermeye başlamıştır. 31 Mart 2012 itibariyle 87 adet müşteri portföyünü yönetmektedir. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Şirketin ödenmiş sermayesi 1.000.000 TL’dir. Şirketin kuruluşundan bu yana sermaye artışı bulunmamaktadır. Şirketimizin ortak sayısı 5 olup, sermayemizin %10'undan fazla paya sahip ortağımız Akbank T.A.Ş.' nin sermayedeki payı 999.960 TL'dir. Bu payın sermayeye oranı ise %99,996'dır. 3. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçiler: Ünvanı İsmi Görevi Görev süresi başlangıç ve bitiş tarihleri Yönetim Kurulu Başkanı: Sabri Hakan BİNBAŞGİL Başkan Mart 2012 – Mart 2015 Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Galip TÖZGE Kerim ROTA Kemal Atıl ÖZUS Atilla PENPECİ Osman Saltık GALATALI Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Üye Üye Üye Mart 2012 Mart 2012 Mart 2012 Mart 2012 Tem. 2012 – – – – – Mart 2015 Mart 2015 Mart 2015 Mart 2015 Mart 2015 Denetçiler: Osman SEZGİNER Türker TUNALI Denetçi Denetçi Mart 2010 Mart 2011 – – Mart 2013 Mart 2013 4. Ak Portföy Yöneticileri: Ünvanı Genel Müdür: İsmi Şahin Alp KELER Görevi Genel Müdür Mesleki Tecrübesi 15 Yıl Genel Müdür Yardımcıları: Göktürk IŞIKPINAR Mehmet Ali ERSARI Portföy Yönetimi Fon Yönetimi 14 Yıl 13 Yıl Bölüm Başkanları : Argun EĞMİR Operasyon ve İK & Mali ve İdari İşler 10 Yıl Özgür DEMİRAL Hüseyin GAYDE Nusret METİNYURT Emrah AYRANCI Tuğrul GEMİCİ Önder ŞORA Ali Emrah Ustacı Eralp DENKTAŞ Ebru DURUSOY SGMK Yatırım Fonları Yönetimi Hisse Senetleri Yatırım Fonları Mali, İdari İşler & İnsan Kaynakları Emeklilik Fonları Yönetimi Satış ve Pazarlama Denetim Yatırım Danışmanlığı Özel Port. Ve Anaparalı Korumalı Fonlar Araştırma 11 Yıl 11 Yıl 22 Yıl 10 Yıl 15 Yıl 12 Yıl 15 Yıl 12 Yıl 12 Yıl Müdürler : Şirketimiz personel sayısı Mart 2012 sonu itibariyle 42 kişidir. 5. Dönem İçinde Şirket Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler: Yoktur. 6. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: 1 Ocak 2012 – 31 Mart 2012 tarihleri arasında şirket ana sözleşmesinde değişiklik bulunmamaktadır. B. TÜRKİYE YATIRIM FONU SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELERİ 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yatırım fonu sektörü büyüklüğü, yılbaşına oranla %2,3 küçülerek 29,2 milyar TL (16,4 milyar USD) seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım fonu sektörü toplam büyüklüğü, Aralık 2011 sonu itibariyle 29,9 milyar TL (15,7 milyar USD) seviyesinde idi. B Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 27,6 milyar TL ve A Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 1,5 milyar TL’dir. 2011 yıl sonuna göre, B Tipi yatırım fonlarında %2,6, serbest yatırım fonlarında %13,1 küçülme gerçekleşmiştir. A Tipi yatırım fonlarında ise %4,9 büyüme yaşanmıştır. Alt kırılımlara bakıldığında yılbaşına oranla Likit Dışı B Tipi yatırım fonları %5,1 küçülme yaşarken, B Tipi likit fonlar %1,6 küçülme göstermiştir. Söz konusu tarih itibariyle yatırım fonu sektörünün %69’luk kısmı B Tipi likit fonlardan, %26’lık kısmı Likit Dışı B Tipi yatırım fonlarından ve %5’lik kısmı A Tipi yatırım fonlarından oluşmaktadır. 2011 yıl sonunda B Tipi likit fonların sektör ağırlığı %69 idi. 31Mart 2012 itibariyle sektörde 124 adet A Tipi Fon ve 332 adet B Tipi Fon ve 3 adet Serbest Yatırım Fonu olmak üzere 459 adet yatırım fonu bulunmaktadır. 31 Mart 2012 itibariyle, emeklilik fonları sektörü ise hızlı büyüme temposu ile birlikte sistemin başlamasının ardından geçen süreçte 15,9 milyar TL (yaklaşık 8,9 milyar USD) büyüklüğe ulaşmıştır.2011 yıl sonunda sektördeki büyüklük 14,3 milyar TL ( 7,6 milyar USD ) seviyesinde idi. Yılbaşına oranla sektörde yaşanan büyüme oranı %10,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörde Kamu Borçlanma Araçları EYF’ler %50 paya sahiptir. Esnek EYF’lerin payı ise %29 seviyelerindedir. Likit EYF’ler sektörde %10, Hisse Senedi EYF’ler ise %7 paya sahiptir. Emeklilik sektöründe toplam 15 emeklilik şirketi faaliyet göstermektedir. Sözkonusu emeklilik şirketlerinin, emeklilik yatırım fonları 14 farklı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmektedir. Toplam Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu sayısı 161’dir. C. FİNANSAL BİLGİLER VE 31.03.2012 DEĞERLENDİRMELERİ: 1. Başlıca Finansal Büyüklükler (Bin TL) : Toplam Aktifler Nakit ve Nakit Benzerileri Özsermaye Net Kar 31 Aralık 2011 Mali Tablolar 24.510 15.854 20.594 11.617 31 Mart 2012 Mali Tablolar 25.202 20.475 23.115 2.521 31 Aralık 2011 Mali Tablolar 77,3 64,5 0,116 31 Mart 2012 Mali Tablolar 46,9 40,6 0,025 Başlıca Finansal Oranlar (%) : Özsermaye Karlılığı: Aktif Karlılığı: Hisse Başına Kar (TL): Dağıtılan Temettü: Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 22 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2011 yılı net karından 10.554.114 TL dağıtma kararı almış olup, nakit temettü ödemeleri 04 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2011 Yılı Değerlendirmeleri: 31 Mart 2012 itibariyle yönetim altındaki yatırım fonları toplam değeri %7,87 azalarak 3.502 milyon TL (31 Aralık 2011: 3.801 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2012 itibariyle Yatırım Fonları pazar payımız % 11,99 olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2012 itibariyle Emeklilik yatırım fonlarının toplam değeri % 10,5 artarak 3.269 milyon TL’ ye (31 Aralık 2011: 2.958 milyon TL) ulaşmıştır. 31 Mart 2012 itibariyle Emeklilik Fonları pazar payımız % 20,6 olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz Mart 2012 sonu itibariyle, 38 adet Akbank T.A.Ş. Yatırım Fonu, 19 adet AvivaSA Emeklilik Fonları ve 1 adet Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmak üzere toplam 58 adet portföyün yönetimini sürdürmektedir. Ayrıca kurumsal ve bireysel müşterilere portföy yönetimi hizmeti verilmektedir. Mart 2012 tarihi itibariyle kurumsal ve bireysel müşteri adedi 87’dir. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yönetilen toplam portföy büyüklüğü ise 1.800 milyon TL’ dir. 3. Şirketin Mali Durum ve Risk Yönetimi’ne İlişkin Değerlendirme: Ak Portföy, faaliyetlerini yüksek özkaynak karlılığı ile sürdürmekte ve sürekli olarak iş ve işlem hacimlerini artırmaktadır. Şirketimizde risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol fonksiyonları birbirinden bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir. Risk Yönetimi birimi, kendimize özgü yazılım ile piyasa risklerini günlük olarak ölçümlemektedir. Teftiş bölümümüz, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim, onaylanan denetim planı dahilinde yapılarak üçer aylık periyotlar halinde Yönetim Kurulu’na rapor edilmektedir. İç kontrol birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler (tanımlanmış limitler) dahilinde günlük olarak iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir. Günlük ve aylık olarak kontrol raporları üretilmekte olup, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Müdürlere gönderilmektedir. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kemal Atıl ÖZUS Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Alp KELER Genel Müdür